2月28日,所在的微信群里突然发布了一则中共中央对外联络部李淑铮同志治丧领导小组的讣告:中国共产党的优秀党员,久经考验的忠诚的共产主义战士,我党对外工作优秀领导干部,中共中央对外联络部原部长李淑铮同志,因病医治无效,于2024年2月27日21时56分在北京逝世,享年95岁。
李淑铮生于1929年生,安徽当涂人,1945年加入中国共产党。
1943年1月到1947年2月从初一到高二上(肄业)就读于上海震旦女子文理学院附中,并于1945年加入中国共产党,在上海从事党的学运工作。建国初任上海市青年团常熟区委副书记。
1951年1月至1952年3月在莫斯科苏联共青团中央团校学习。回国后,曾任共青团中央国际联络部副部长,少年部长,书记处候补书记,中共中央对外联络部副局长,局长等职。
1981年起任中共中央对外联络部副部长。
1993年3月至1997年8月任中共中央对外联络部部长。
1997年12月起任中国国际交流协会副会长。
1998年3月起当选为第九届全国人大常委会委员,全国人大外事委员会副主任委员。1998年6月起兼任全国人大中国-欧洲议会友好小组主席。
1998年8月起任中国-朝鲜友好协会会长。
李淑铮是中联部第7任部长,也是迄今包括外交部、中联部两个部门在内的唯一女部长。国务院侨办原主任裘援平女士在担任中央外办副主任时也为正部长级,她也曾在中联部长期工作,至中联部副秘书长兼研究室主任,去年卸任全国政协港澳台侨委员会副主任。陈慕华、吴仪两位女领导同志曾担任外经贸部部长,并走上国家领导人岗位。傅莹曾担任人大外事委主任委员。
据中联部网站资料,中联部历任部长及任职时间如下:
王稼祥(1951年-1966年3月)
刘宁一(1966年6月-1968年4月,代部长)
耿 飚(1971年1月-1979年1月)
姬鹏飞(1979年1月-1982年4月)
乔 石(1982年4月-1983年7月)
钱李仁(1983年7月-1985年12月)
朱 良(1985年12月-1993年3月)
李淑铮(1993年3月-1997年8月)
戴秉国(1997年8月-2003年3月)
王家瑞(2003年3月-2015年11月)
宋 涛(2015年11月-2022年5月)
刘建超(2022年5月至今)
中联部是从事党际交流的正部级单位。历任中联部部长均为对外工作经验丰富,熟悉了解党情、政情、国情的政治家,外交家。他们中后来有多位成为正国级或副国级的国家领导人。
我刚刚参加工作时,有幸几次见到李淑铮同志,那时她已经从领导岗位上退下来。她和老一代的外交家们创造的共和国外交历史,成为我们景仰的丰碑。